WOLVERHAMPTON ELDER ASIANS AND DISABLED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
we provide a day drop in centre with social, educational and recreational activities. we reduce isolation of elders by providing awareness raising sessions, advice and information and befriending. we also provide carer support. we arrange trips and outings as well as in house activities. We also provide mental health awareness project which provides support and assistance for carers and sufferers.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Wolverhampton
Llywodraethu
- 24 Mawrth 2003: Cofrestrwyd
- W.E.A.D. (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pawan kohli | Ymddiriedolwr | 30 October 2024 |
|
|
||||
kamaljit manku | Ymddiriedolwr | 20 November 2022 |
|
|
||||
Sarabjit gill | Ymddiriedolwr | 10 January 2017 |
|
|
||||
harinder singh Mangat | Ymddiriedolwr | 30 October 2014 |
|
|
||||
INDERJIT KAUR HANSPAL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOGINDER SINGH BHAMBRA | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.91k | £19.82k | £6.59k | £3.72k | £12.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.62k | £11.48k | £12.40k | £13.07k | £12.74k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.67k | £7.19k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 07 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 20 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 09 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 02 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 15 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 13 MARCH 2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 30 DECEMBER 2002
Gwrthrychau elusennol
WITHIN WOLVERHAMPTON AND ITS SURROUNDING AREAS ("THE AREA OF BENEFIT") TO PROMOTE ANY CHARITABLE OBJECTIVE FOR THE COMMUNITY IN THE AREA OF BENEFIT AND IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY, DISABLED AND/OR ELDERLY PEOPLE FROM ETHNIC MINORITY COMMUNITIES BY ASSOCIATING TOGETHER THE COMMUNITY AND THE LOCAL AUTHORITIES IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION, PRESERVE AND PROTECT GOOD HEALTH AND PROVIDE FACILITIES FOR RECREATION AND OTHER LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF THE SAID COMMUNITY
Maes buddion
WOLVERHAMPTON, WEST MIDLANDS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Base 25
29-31 Temple street
Wolverhampton
WV2 4AN
- Ffôn:
- 01902448552
- E-bost:
- elderasians@btconnect.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window