Hanes ariannol UNITY CORNERSTONE MINISTRY

Rhif yr elusen: 1094835
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 405 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2018 31/05/2019 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022
Cyfanswm Incwm Gros £6.56k £7.10k £5.18k £0 £0
Cyfanswm gwariant £3.27k £3.49k £1.78k £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A