THE HOUSE OF GENESIS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objects of the Company are: - To promote for the benefit of the public, the rehabilitation of the homeless and ex-prisoners, and to relieve poverty by the provision of accommodation, support & advice - To advance religion for the benefit of the public in such a way that its message becomes accessible and comprehensible to those whom the Company seeks to assist.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £204,011 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Llety/tai
- Gweithgareddau Crefyddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Norfolk
Llywodraethu
- 08 Ionawr 2003: Cofrestrwyd
- HOUSE OF GENESIS LIMITED (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAN LUSHER MBA | Cadeirydd |
|
||||||
Caroline Nicola Hill | Ymddiriedolwr | 01 March 2025 |
|
|
||||
Robert Cronk | Ymddiriedolwr | 06 September 2024 |
|
|
||||
Michael Ernest Cary | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
Dr Susan Melanie Taplin | Ymddiriedolwr | 07 December 2018 |
|
|
||||
MARTIN JOHN GRAHAM | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £153.76k | £182.63k | £206.25k | £203.03k | £224.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £128.10k | £152.15k | £170.12k | £174.05k | £189.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £116.96k | £160.39k | £190.52k | £173.71k | £204.01k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 09 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | 09 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 19 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 19 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 20 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 20 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 26 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 26 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 17 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 17 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON THE 8TH JULY 2002 AS AMENDED 10 OCTOBER 2003, 27 DECEMBER 2002 AND 19 SEPTEMBER 2005. as amended on 20 Mar 2020 as amended on 20 Mar 2020
Gwrthrychau elusennol
1. TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, THE REHABILITATION OF THE HOMELESS AND EX-PRISONERS INTO SOCIETY AND TO RELIEVE POVERTY, PARTICULARLY IN BOTH CASES, BY THE PROVISION OF ACCOMMODATION, SUPPORT AND ADVICE. 2. TO ADVANCE RELIGION FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN SUCH A WAY THAT ITS MESSAGE BECOMES ACCESSIBLE AND COMPREHENSIBLE TO THOSE WHOM THE COMPANY SEEKS TO ASSIST.
Maes buddion
NORFOLK - BROADLAND/NORWICH - SPROWSTON, NORWICH
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE HOUSE OF GENESIS
6 LAUNDRY CLOSE
NORWICH
NR7 0XH
- Ffôn:
- 01603435449
- E-bost:
- thogenesis@outlook.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window