STREETWISE 2000 PROJECT
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Streetwise 2000 aims to provide an effective community based service to vulnerable young people. We support young people aged between 16 and 25, through the transition from adolescence to adulthood, which will enable them to achieve their full potential and lead meaningful lifestyles. We achieve this through a variety of one-to-one support, CBT, counselling, therapeutic group work and befriending.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2014
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Bury
Llywodraethu
- 23 Rhagfyr 2014: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1157194 STREETWISE 2000
- 31 Hydref 2002: Cofrestrwyd
- 23 Rhagfyr 2014: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (S.74))
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £99.82k | £126.97k | £53.96k | £137.37k | £94.22k | |
|
Cyfanswm gwariant | £104.13k | £110.69k | £75.93k | £102.70k | £98.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2014 | 24 Tachwedd 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2014
(Mae'r cyfrifon |
06 Mai 2014 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2013 | 06 Ionawr 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2013 | 06 Ionawr 2014 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2012 | 20 Medi 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2012 | 20 Medi 2012 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2011 | 17 Ionawr 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2011 | 01 Tachwedd 2011 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 29 MARCH 2001 AS AMENDED 21 AUGUST 2002.
Gwrthrychau elusennol
TO HELP AND EDUCATE YOUNG PEOPLE THROUGH THEIR LEISURE TIME ACTIVITIES SO AS TO DEVELOP THEIR PHYSICAL AND MENTAL CAPACITIES THAT THEY MAY GROW TO FULL MATURITY AS INDIVIDUALS AND MEMBERS OF SOCIETY AND THEIR CONDITIONS OF LIVE MAY IMPROVE.
Maes buddion
NOT APPLICABLE.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window