ymddiriedolwyr BRITISH SOCIETY OF ECHOCARDIOGRAPHY
Rhif yr elusen: 1093808
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Sushma Rekhraj | Ymddiriedolwr | 03 July 2024 |
|
|
||||
Maria Paton | Ymddiriedolwr | 15 October 2022 |
|
|
||||
Dr Kelly Victor | Ymddiriedolwr | 15 October 2022 |
|
|
||||
Caroline Barker | Ymddiriedolwr | 07 January 2022 |
|
|
||||
Dr David Oxborough | Ymddiriedolwr | 19 October 2021 |
|
|
||||
Dr Catherine Townsend | Ymddiriedolwr | 19 October 2021 |
|
|
||||
Dr Thomas Eric Ingram | Ymddiriedolwr | 19 October 2021 |
|
|
||||
Dr Daniel Augustine | Ymddiriedolwr | 08 October 2020 |
|
|
||||
Sadie Bennett | Ymddiriedolwr | 08 October 2020 |
|
|
||||
Wendy Gamlin | Ymddiriedolwr | 08 October 2020 |
|
|
||||
Judith Skipper | Ymddiriedolwr | 28 October 2019 |
|
|
||||
Shaun Robinson Trustee | Ymddiriedolwr | 11 November 2017 |
|
|
||||
Dr Claire Colebourn | Ymddiriedolwr | 11 November 2017 |
|
|
||||
Dr Martin Stout | Ymddiriedolwr | 10 November 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.