ROSPA SOUTHERN MOTORCYCLE ADVANCED RIDER TRAINING

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Southern Riders is a regional group of RoSPA affiliated Advanced Drivers And Riders (RoADAR). Our Group is exclusively geared to advanced motorcycle training and has members from all walks of life who ride all makes and types of motorcycle.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Caint
- Dwyrain Sussex
- Gorllewin Sussex
- Surrey
Llywodraethu
- 07 Hydref 2002: Cofrestrwyd
- RoSPA Advanced Drivers and Riders - Southern Riders (Enw gwaith)
- ROSPA SMART (Enw blaenorol)
- ROSPA SOUTHERN MOTOCYCLE ADVANCED RIDER TRAINING (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Buttery | Cadeirydd | 16 October 2022 |
|
|
||||
Jonathan Baker | Ymddiriedolwr | 20 October 2019 |
|
|
||||
Andrew Jupp | Ymddiriedolwr | 27 February 2019 |
|
|
||||
Stephen Tovee | Ymddiriedolwr | 22 October 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.13k | £6.18k | £5.34k | £6.66k | £6.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.63k | £3.31k | £8.00k | £7.76k | £9.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 02 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 11 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 17 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 17 Hydref 2022 | 79 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 18 Hydref 2021 | 80 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 26 MAR 2002 AS AMENDED ON 16 SEP 2002 AS AMENDED ON 16 NOV 2004 AS AMENDED ON 14 NOV 2005 AS AMENDED ON 03 NOV 2006 AS AMENDED ON 15 OCT 2009 AS AMENDED ON 22 OCT 2017
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTIVES OF THE GROUP SHALL BE TO ENCOURAGE INTEREST IN ROAD SAFETY, TO IMPROVE RIDING STANDARDS AND IN PARTICULAR TO HELP RIDERS PASS THE ROSPA ADVANCED DRIVERS AND RIDERS ASSOCIATION (HEREINAFTER CALLED ‘ROADAR) TEST.
Maes buddion
SUSSEX - SURROUNDING AREA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Yew Tree Cottage
Witherenden Hill
Burwash
ETCHINGHAM
East Sussex
TN19 7JN
- Ffôn:
- 01737932541
- E-bost:
- secretary@southernriders.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window