HELPING HANDS FOR THE NEEDY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
IN LIQUIDATION THE RELIEF OF POVERTY AND SICKNESS ANYWHERE IN THE WORLD, AND IN PARTICULAR, THOSE AFFECTED BY NATURAL CAUSES OR BY WARS AND CONFLICTS, FOREIGN AND DOMESTIC BY THE PROVISION OF FINANCIAL OR OTHER ASSISTANCE INCLUDING MEDICINES, HOSPITALS, SHELTER, FOOD, CLOTHING, SANITATION AND CLEAN DRINKING WATER.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2009
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Llety/tai
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
- Bangladesh
- De Affrica
- Eritrea
- India
- Indonesia
- Irac
- Iran
- Israel
- Libanus
- Pakistan
- Sri Lanka
- Tiriogaethau Palesteina
- Yr Aifft
- Y Swdan
Llywodraethu
- 06 Tachwedd 2002: Cofrestrwyd
- 03 Hydref 2017: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2005 | 31/03/2006 | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 31/03/2009 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.37m | £1.43m | £1.24m | £850.44k | £376.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.38m | £1.43m | £1.37m | £744.42k | £380.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £1.50m | £850.44k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2014 | Heb ei gyflwyno |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 14TH JUNE 2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 3 NOVEMBER 2002. CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 4TH NOVEMBER 2002.
Gwrthrychau elusennol
(A) THE RELIEF OF POVERTY AND SICKNESS ANYWHERE IN THE WORLD, AND IN PARTICULAR, THOSE AFFECTED BY NATURAL CAUSES OR BY WARS AND CONFLICTS, FOREIGN AND DOMESTIC BY THE PROVISION OF FINANCIAL OR OTHER ASSISTANCE INCLUDING MEDICINES, HOSPITALS, SHELTER, FOOD, CLOTHING, SANITATION AND CLEAN DRINKING WATER.
Maes buddion
NOT DEFINED.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window