MONTGOMERYSHIRE CAT RESCUE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The care and welfare of cats & kittens. Where necessary we will take in and re-home stray cats. Medical care is undertaken by local veterinary clinics. Advice and guidance is given over the phone, E-Mail or social media to all contacts. If we can't help we endeavour to refer to somebody who can. Our aim is to work together with surrounding charities and organisations to promote our mutual aims.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
7 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelRoedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anifeiliaid
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Ceredigion
- Gwynedd
- Powys
- Sir Benfro
- Swydd Amwythig
Llywodraethu
- 27 Chwefror 2003: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUL LAWSON GREEN | Cadeirydd |
|
|
|||||
JOY YVONNE GREEN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | 29/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.36k | £1.43k | £825 | £8.64k | £27.41k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.03k | £2.44k | £2.50k | £3.74k | £3.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | 21 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2024 | 21 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | 04 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | 09 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | 03 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2020 | 28 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 27 JANUARY 2003
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE SUFFERING AND DISTRESS OF CATS THROUGH THE PROVISION OF TREATMENT AND/OR NEUTERING FOR SICK OR ILL TREATED CATS AND THE RE-HOMING OF STRAY OR UNWANTED CATS AND THE ADVANCEMENT OF PUBLIC EDUCATION IN THE PROPER CARE AND TREATMENT OF CATS.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE MONTGOMERYSHIRE AND THE SURROUNDING AREAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
NYTHWENNOL
CEFN COCH
WELSHPOOL
SY21 0AE
- Ffôn:
- 01938811268
- E-bost:
- montysmoggies@outlook.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window