HONEYCROFT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
An inclusive children's charity providing for under 11 year olds and their families. It operates 50 weeks a year, from 8am till 6pm, with a pre-school group, breakfast and after-school club, holiday club and pre-playgroup for children with special needs. It offers training and volunteering opportunities, offers a special needs toy library and provides internal and external creche services.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £154,482 o 17 grant(iau) llywodraeth
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Brighton And Hove
Llywodraethu
- 18 Medi 2002: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steve MCGEOUGH | Ymddiriedolwr | 01 June 2020 |
|
|
||||
Sophie Gaston | Ymddiriedolwr | 01 June 2016 |
|
|
||||
Christine Brady | Ymddiriedolwr | 01 June 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £361.18k | £365.87k | £286.05k | £293.28k | £339.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £301.20k | £296.86k | £324.00k | £308.24k | £331.04k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £151.91k | £98.80k | £136.72k | £12.27k | £154.48k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 08 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 08 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 02 Chwefror 2024 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 02 Chwefror 2024 | 2 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 24 Chwefror 2023 | 24 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 24 Chwefror 2023 | 24 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 10 Mawrth 2022 | 38 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 10 Mawrth 2022 | 38 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 08 Mawrth 2021 | 36 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 08 Mawrth 2021 | 36 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 8TH JANUARY 2002
Gwrthrychau elusennol
1) TO PROVIDE AND PROMOTE EDUCATION AND CARE FOR CHILDREN IN THE AREA OF BENEFIT THROUGH PLAY AND RECREATIONAL ACTIVITIES 2) TO HELP AND EDUCATE CHILDREN AND YOUNG PEOPLE IN THE AREA OF BENEFIT WITHOUT DISTINCTION OF SEX, SEXUAL ORIENTATION, RACE OR POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINION, THROUGH THEIR LEISURE TIME ACTIVITIES SO TO DEVELOP THEIR PHYSICAL, MENTAL AND SPIRITUAL CAPACITIES THAT THEY MIGHT GROW TO FULL MATURITY AS INDIVIDUALS AND MEMBERS OF SOCIETY AND SO THAT THEIR CONDITIONS OF LIFE MAY BE IMPROVED 3) TO PROVIDE AND PROMOTE EDUCATION AND SUPPORT OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE IN THE AREA OF BENEFIT WHO HAVE SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS, OR WHO ARE SOCIALLY EXCLUDED FOR OTHER REASONS, THROUGH INTEGRATION AND INCLUSION INTO MAINSTREAM SERVICE PROVISION 4) TO PROVIDE SUCH SUPPORT TO PARENTS AND CARERS OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE REFERRED TO IN THE ABOVE OBJECTS AS WILL ASSIST IN THE PURSUIT OF THOSE OBJECTS
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CENTRE CO ORDINATOR
ST. BARNABAS HALL
SACKVILLE ROAD
HOVE
EAST SUSSEX
BN3 3WF
- Ffôn:
- 01273220323
- E-bost:
- centremanager@honeycroft.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window