Ymddiriedolwyr TRESWELL VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 1094684
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Helen Selina Cope Cadeirydd 01 April 2016
THE DARLAY TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Julie Hughes Ymddiriedolwr 20 June 2023
Dim ar gofnod
Kate Hardie Ymddiriedolwr 14 June 2022
Dim ar gofnod
Gillian Mary Lazenby Ymddiriedolwr 11 March 2020
Dim ar gofnod
Martin Lazenby Ymddiriedolwr 11 March 2020
Dim ar gofnod
Rosie May Cope Ymddiriedolwr 09 March 2020
Dim ar gofnod
Shaun Andrew Cope Ymddiriedolwr 01 April 2016
Dim ar gofnod