AIDS ARK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To relieve the need among people subject to or affected by Human Immunodeficiency Virus (HIV), Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) and connected or similar conditions by providing or assisting in the provision of medical treatment and facilities in countries where such treatments are not available.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Byrma
- Cambodia
- De Affrica
- Gwlad Thai
- India
Llywodraethu
- 30 Medi 2002: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Edmund Wilkins | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
||||
MARTIN JOHN FRANKLIN | Ymddiriedolwr | 16 January 2012 |
|
|
||||
DAVID PRIMOST | Ymddiriedolwr | 27 March 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.42k | £32.50k | £30.56k | £43.25k | £43.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £58.31k | £43.64k | £26.76k | £39.26k | £34.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 26 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | 26 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 26 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | 26 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 27 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | 27 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 07 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | 07 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 27 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | Not Required | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 24 SEPTEMBER 2002.
Gwrthrychau elusennol
THE TRUSTEES SHALL HOLD THE TRUST FUND AND ITS INCOME UPON TRUST TO APPLY THEM FOR THE FOLLOWING OBJECTS ("THE OBJECTS") TO RELIEVE NEED AMONGST PEOPLE SUBJECT TO OR AFFECTED BY HUMANIMMUNODEFICIENCY VIRUS (HIV) ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME (AIDS) AND CONNECTED CONDITIONS PARTICULARLY BUT NOT BY WAY OF LIMITATION BY PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF MEDICAL TREATMENT AND FACILITIES IN COUNTRIES WHERE SUCH TREATMENT IS NOT OTHERWISE AVAILABLE. (PLEASE SEE COPY OF THE DEED ON FILE FOR DETAILS).
Maes buddion
NATIONAL AND OVERSEAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
98 West Heath Road
London
NW3 7TU
- Ffôn:
- 07968173336
- E-bost:
- info@aidsark.org
- Gwefan:
-
aidsark.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window