AGE UK HEREFORD AND LOCALITIES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Operating in Herefordshire . We deliver services that enable older people to remain independent and in their own homes. For example: Day Opportunities, Rural Men's Club, Coffee Mornings and Lunch Clubs, Information, Advice and Advocacy, Footcare Service, Reaching You Home Visiting Service, Reaching You Help at Home Service.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2023
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Dibenion Elusennol Erall
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Henffordd
Llywodraethu
- AGE CONCERN HEREFORD AND LOCALITIES (Enw blaenorol)
- AGE CONCERN LEOMINSTER AND DISTRICT (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Auer | Ymddiriedolwr | 12 February 2021 |
|
|
||||
DAVID HUNT | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £206.14k | £167.26k | £205.75k | £153.73k | £230.68k | |
|
Cyfanswm gwariant | £189.72k | £167.70k | £167.15k | £227.14k | £335.58k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £60.30k | £60.30k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 101 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 101 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 09 Ebrill 2024 | 69 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 09 Ebrill 2024 | 69 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 06 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 06 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 06 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 06 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 24 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 24 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 14/03/2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 10/12/2002 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 24/07/2013 AS AMENDED ON 21 FEB 2020 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 28 APR 2020
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE TO PROMOTE THE FOLLOWING PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC AND/OR OLDER PEOPLE WITHIN THE AREA OF BENEFIT: 3.1.1 PREVENTING OR RELIEVING THE POVERTY OF OLDER PEOPLE; 3.1.2 ADVANCING EDUCATION; 3.1.3 PREVENTING OR RELIEVING SICKNESS, DISEASE OR SUFFERING IN OLDER PEOPLE (WHETHER EMOTIONAL, MENTAL OR PHYSICAL); 3.1.4 PROMOTING EQUALITY AND DIVERSITY; 3.1.5 PROMOTING THE HUMAN RIGHTS OF OLDER PEOPLE IN ACCORDANCE WITH THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS; 3.1.6 ASSISTING OLDER PEOPLE IN NEED BY REASON OF ILL-HEALTH, SOCIAL EXCLUSION OR OTHER DISADVANTAGE; AND 3.1.7 SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF OLDER PEOPLE AS THE CHARITY TRUSTEES FROM TIME TO TIME DECIDE; THE OUTCOME OF THIS BEING THE PROMOTION OF THE WELL-BEING OF OLDER PEOPLE.
Maes buddion
LEOMINSTER AND DISTRICT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Unit 10
Northern Lights Business Park
Clinton Road
LEOMINSTER
Herefordshire
HR6 0SW
- Ffôn:
- 0333 0066 299
- E-bost:
- contact@ageukhl.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window