Hanes ariannol TEDBURN ST MARY FOOTBALL CLUB

Rhif yr elusen: 1095694
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £23.81k £11.04k £9.93k £21.54k £28.51k
Cyfanswm gwariant £14.34k £15.84k £13.96k £15.99k £26.53k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k N/A N/A N/A £1.96k