ymddiriedolwyr ROMNEY MARSH COMMUNITY HUB
Rhif yr elusen: 1093388
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marion Howard-Healy | Ymddiriedolwr | 25 March 2024 |
|
|
||||
Amanda Clayson | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Judy Oliver | Ymddiriedolwr | 30 November 2023 |
|
|||||
Michael O'Connor | Ymddiriedolwr | 30 November 2023 |
|
|
||||
Polly Rolfe | Ymddiriedolwr | 30 November 2023 |
|
|
||||
Roger Arthur Joynes | Ymddiriedolwr | 27 June 2023 |
|
|
||||
Neil James McClure | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|||||
Valerie Anne Butt | Ymddiriedolwr | 12 February 2021 |
|
|
||||
Cllr Mrs Constance Metcalfe | Ymddiriedolwr | 04 February 2020 |
|
|
||||
Carole Waters | Ymddiriedolwr | 21 November 2007 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.