Hanes ariannol SWANSEA AND BRECON DIOCESAN BOARD FOR SOCIAL RESPONSIBILITY
Rhif yr elusen: 1095035
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £908.62k | £775.57k | £883.99k | £1.18m | £1.19m | |
|
Cyfanswm gwariant | £730.63k | £756.39k | £830.06k | £995.15k | £1.13m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £293.64k | £293.63k | £235.63k | £7.03k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £503.91k | £20.00k | £34.25k | £119.51k | £575.72k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £901.11k | £32.13k | £31.48k | £360.05k | £354.39k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £7.15k | £1.16k | £375 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £816.78k | £839.11k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £364 | £1.73k | £304 | £712 | £1.43k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £730.63k | £756.39k | £830.06k | £995.15k | £1.13m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.07k | £10.78k | £9.78k | £10.92k | £11.62k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.