Hanes ariannol PAKISTAN AND KASHMIR WELFARE ASSOCIATION LIMITED
Rhif yr elusen: 1093583
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £37.00k | £48.07k | £36.63k | £38.46k | £48.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £36.92k | £34.09k | £38.67k | £40.23k | £47.34k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £25.05k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.