THE PRE-RAPHAELITE SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE PRE-RAPHAELITE SOCIETY AIMS TO ENCOURAGE THE STUDY OF THE WORKS AND LIVES OF, AND ALSO PROMOTE THE WIDER APPRECIATION OF, THE PRE-RAPHAELITE BROTHERHOOD AND THEIR SUCCESSORS. THE SOCIETY PUBLISHES ARTICLES RELATING TO THE P.R.B. AND THEIR SUCCESSORS, HOLDS LECTURES, AND ORGANISES VISITS TO PLACES OF INTEREST, INCLUDING IMPORTANT EXHIBITIONS OF NATIONAL AND INTERNATIONAL INTEREST.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Awstralia
- Canada
- Ffrainc
- Gerner
- Gogledd Iwerddon
- Groeg
- Gwlad Belg
- Hwngari
- Ireland
- Japan
- Rwsia
- Sbaen
- Unol Daleithiau
- Yr Alban
- Yr Almaen
- Yr Eidal
- Yr Iseldiroedd
Llywodraethu
- 18 Rhagfyr 2002: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr SERENA TROWBRIDGE | Cadeirydd | 23 October 2021 |
|
|
||||
Geoffrey Steven Oliver Greenwood | Ymddiriedolwr | 15 October 2022 |
|
|
||||
Rodrick Duncan McGregor | Ymddiriedolwr | 23 October 2021 |
|
|
||||
Melodie Anne Robson | Ymddiriedolwr | 23 October 2021 |
|
|
||||
Karl Merrick | Ymddiriedolwr | 23 October 2021 |
|
|
||||
Tim McGee | Ymddiriedolwr | 23 October 2021 |
|
|
||||
Margaret Elizabeth English | Ymddiriedolwr | 01 November 2020 |
|
|
||||
Elise Charlotte Victoria Ross | Ymddiriedolwr | 16 May 2020 |
|
|
||||
Katja Robinson | Ymddiriedolwr | 27 October 2018 |
|
|
||||
MICHAEL ADAMS | Ymddiriedolwr | 27 October 2018 |
|
|
||||
CHIMAINE JULIE ROSS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.21k | £12.21k | £11.13k | £10.06k | £11.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.06k | £11.89k | £10.85k | £13.93k | £11.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 30 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 11 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 21 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 21 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 09 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 20 OCTOBER 2001 AS AMENDED 19 OCTOBER 2002 AND 7 MAY 2005. as amended on 27 Oct 2018 as amended on 25 Jan 2020
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE, IMPROVE, DEVELOP AND MAINTAIN PUBLIC EDUCATION IN AND APPRECIATION OF THE WORKS AND LIVES OF THE PRE-RAPHAELITE BROTHERHOOD AND THEIR SUCCESSORS LOCALLY, NATIONALLY AND INTERNATIONALLY.
Maes buddion
WORLDWIDE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
21 Shaw Lane
Stoke Prior
BROMSGROVE
Worcestershire
B60 4DP
- Ffôn:
- 01527837434
- E-bost:
- Serena.Trowbridge@bcu.ac.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window