One Housing Foundation

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Work with the homeless and disadvantaged to improve the quality of their lives by providing advice, opportunities and support in areas such as employment and training, financial management, health and education, leisure, sports and the arts.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 13 Mai 2003: Cofrestrwyd
- COMMUNITY ACTION LONDON (Enw gwaith)
- ARLINGTON FUTURES (Enw blaenorol)
- COMMUNITY ACTION (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nathan Nathanial Gravesande | Cadeirydd | 01 April 2024 |
|
|
||||
Andrea Joanne Thorn | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|||||
Kate Louise Henderson | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.66m | £1.28m | £1.48m | £556.00k | £397.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.52m | £1.69m | £1.49m | £1.11m | £1.17m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £113.00k | £230.00k | £200.00k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £49.97k | £2.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.65m | £1.23m | £1.47m | £529.00k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £11.00k | £0 | £2.00k | £0 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £50.00k | £2.00k | £27.00k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.50m | £1.65m | £1.44m | £1.07m | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £19.00k | £37.00k | £49.00k | £43.00k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £59.00k | £36.00k | £49.00k | £43.00k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 16 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 16 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 27/06/2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 10/04/2003 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 13/04/2012 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 17/04/2012 as amended on 20 Feb 2020
Gwrthrychau elusennol
1. TO RELIEVE HARDSHIP AND DISTRESS AMONGST THE HOMELESS AND AMONGST THOSE IN NEED; 2. THE RELIEF OF UNEMPLOYMENT; 3. THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, TRAINING OR RETRAINING PARTICULARLY AMONG UNEMPLOYED PEOPLE, AND PROVIDING UNEMPLOYED PEOPLE WITH WORK EXPERIENCE; 4. THE PROVISION OF FINANCIAL ASSISTANCE, TECHNICAL ASSISTANCE OR BUSINESS ADVICE OR CONSULTANCY IN ORDER TO PROVIDE TRAINING AND EMPLOYMENT OPPORTUNITIES FOR UNEMPLOYED PEOPLE IN CASES OF FINANCIAL OR OTHER CHARITABLE NEED THROUGH HELP: (I) IN SETTING UP THEIR OWN BUSINESS OR (II) TO EXISTING BUSINESSES; 5. THE PROVISION OF RECREATIONAL FACILITIES OR EDUCATIONAL, LEISURE, SPORTS AND ARTS AND TRAINING OPPORTUNITIES FOR THE PUBLIC AT LARGE OR THOSE WHO BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABLEMENT, POVERTY OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES, HAVE NEED OF SUCH FACILITIES; AND 6. ANY OTHER CHARITABLE PURPOSE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE RIVERSIDE GROUP LTD
2 ESTUARY BOULEVARD
SPEKE
LIVERPOOL
L24 8RF
- Ffôn:
- 0300 123 9966
- E-bost:
- foundation@onehousing.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window