Hanes ariannol AFGHANISTAN & CENTRAL ASIAN ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1096908
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £411.12k | £996.74k | £963.28k | £948.58k | £1.18m | |
|
Cyfanswm gwariant | £404.24k | £671.59k | £616.23k | £693.85k | £1.19m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £6.00k | N/A | N/A | £114.28k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £6.00k | £39.50k | N/A | £86.61k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £986.64k | £962.03k | £945.78k | £1.17m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £10.10k | £1.25k | £2.80k | £2.58k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £671.59k | £616.23k | £693.85k | £1.19m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | £5.32k | £5.38k | £7.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.