THE KAREN HILL TRIBES TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our mission is to partner with Karen communities to improve their health, livelihoods, and access to education, namely to: 1) Enhance community health by improving sanitation, hygiene, and access to safe water 2) Secure sustainable livelihoods through increased food security and income generation. 3) Increase access to education for children and young adults to improve their opportunities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Llety/tai
- Anifeiliaid
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gwlad Thai
Llywodraethu
- 27 Awst 2002: Cofrestrwyd
- THE KAREN HILLTRIBES TRUST (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed Holroyd - Pearce | Ymddiriedolwr | 27 June 2024 |
|
|
||||
Harriet Robson | Ymddiriedolwr | 27 June 2024 |
|
|
||||
Matt Jenkins | Ymddiriedolwr | 27 June 2024 |
|
|
||||
John Donald Ballantine | Ymddiriedolwr | 10 May 2021 |
|
|
||||
John Heelham | Ymddiriedolwr | 12 January 2020 |
|
|
||||
Chad Shampine | Ymddiriedolwr | 04 January 2018 |
|
|
||||
Daniel Shurman | Ymddiriedolwr | 23 January 2017 |
|
|
||||
Jenifer Delaney | Ymddiriedolwr | 26 September 2016 |
|
|
||||
RICHARD ELLIS | Ymddiriedolwr | 30 January 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £282.65k | £402.61k | £272.70k | £324.83k | £347.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £327.68k | £336.92k | £266.30k | £324.42k | £397.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 02 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 02 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 18 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 18 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 20 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 20 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 24 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 24 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 17 Ebrill 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 17 Ebrill 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM & ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 12 JULY 2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 17 JANUARY 2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 18 JAN 2022
Gwrthrychau elusennol
- TO IMPROVE THE HEALTH, LIVELIHOODS, AND ACCESS TO EDUCATION OF KAREN COMMUNITIES IN NORTHERN THAILAND - ANY OTHER CHARITABLE PURPOSE FOR THE BENEFIT OF THE KAREN COMMUNITIES OF NORTHERN THAILAND
Maes buddion
NORTH WEST THAILAND
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
TOWER HOUSE BUSINESS CENTRE
FISHERGATE
YORK
YO10 4UA
- Ffôn:
- 01904373001
- E-bost:
- enquiries@karenhilltribes.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window