STOCKWELL PARK FOUNDATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Publicising the charity within the school to parents, pupils and staff. Support for extra camping trips. Support for pupils who could not afford the full price of the school uniform.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2010
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Lambeth
Llywodraethu
- 30 Awst 2002: Cofrestrwyd
- 07 Mehefin 2019: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2004 | 31/07/2007 | 31/07/2008 | 31/07/2009 | 31/07/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.00k | £8.86k | £6.00k | £3.55k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £8.88k | £6.00k | £3.50k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2015 | Heb ei gyflwyno |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED EXECUTED ON 19 JULY 2002
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS ("THE CHARITY'S OBJECTS") SHALL BE TO APPLY THE TRUST FUND TO OR FOR SUCH CHARITIES OR CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES SHALL FROM TIME TO TIME DECIDE AND IN PARTICULAR (BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING): (A) TO FURTHER THE EDUCATION (INCLUDING PHYSICAL AND SOCIAL TRAINING) OF CHILDREN ATTENDING THE SCHOOL (B) THE RELIEF OF NEED AND SICKNESS AND THE DISTRESS CAUSED THEREBY AMONG CHILDREN ATTENDING THE SCHOOL
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window