Hanes ariannol ALTOFTS COMMUNITY SPORTS CLUB

Rhif yr elusen: 1094522
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 64 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 04/05/2019 04/05/2020 04/05/2021 04/05/2022 04/05/2023
Cyfanswm Incwm Gros £22.59k £14.20k £54.59k £62.57k £53.74k
Cyfanswm gwariant £14.73k £21.42k £40.00k £73.40k £54.21k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £47.83k N/A £500