Hanes ariannol SANGAT COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1094818
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £122.95k | £154.07k | £254.52k | £198.14k | £302.98k | |
|
Cyfanswm gwariant | £132.35k | £144.58k | £233.17k | £228.63k | £213.72k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £9.39k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £60.09k | £95.70k | £232.92k | £112.46k | £177.20k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.