Hanes ariannol JUBILEE CITIZENS UK
Rhif yr elusen: 1095555
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.22m | £1.22m | £1.27m | £1.31m | £1.40m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.15m | £1.07m | £999.92k | £1.00m | £1.01m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.10m | N/A | £1.09m | £1.10m | £1.19m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £66.57k | £60.58k | £70.83k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £500 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.22m | £1.22m | £1.27m | £1.30m | £1.38m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £326 | £165 | £337 | £8.91k | |
|
Incwm - Arall | £54 | £0 | £0 | £6.00k | £6.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.15m | £1.07m | £999.92k | £1.00m | £1.01m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.78k | £9.95k | £14.10k | £8.82k | £12.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.