CHRESTOS MISSION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Chrestos Mission operates principally among refugees of the Karen people in Thailand. It seeks to advance Christianity through missionary work and providing Christian literature and Bible classes, to relieve poverty, suffering and distress in accordance with Christian principles and to advance education by provision of classes in the English language, computer science and other subjects.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Gwlad Thai
Llywodraethu
- 09 Ionawr 2003: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTHONY JOHN HARROP MA, MBA | Cadeirydd |
|
||||||
Allison Christine Fitter | Ymddiriedolwr | 24 April 2021 |
|
|
||||
JACQUELINE JENNIFER WELLS | Ymddiriedolwr | 05 May 2018 |
|
|
||||
Rosslyn Anne Hill | Ymddiriedolwr | 05 May 2018 |
|
|
||||
Norman John Silverstone | Ymddiriedolwr | 13 May 2017 |
|
|
||||
REV EDWARD FRANK GOVEIA | Ymddiriedolwr | 05 November 2016 |
|
|||||
Peter Maycock | Ymddiriedolwr | 08 May 2016 |
|
|
||||
NEIL JOHN HARDY | Ymddiriedolwr | 11 May 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £181.53k | £100.01k | £152.47k | £90.39k | £218.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £150.81k | £140.25k | £118.79k | £118.32k | £142.39k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 26 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 26 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 03 Tachwedd 2021 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 03 Tachwedd 2021 | 3 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 31 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 31 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON THE 1 AUGUST 2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 7 DECEMBER 2002. AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 13 MAY 2017
Gwrthrychau elusennol
"THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE:- 1. TO ADVANCE CHRISTIANITY BY SHOWING THE LOVE OF JESUS CHRIST, IN PARTICULAR THROUGH MISSIONARY WORK AND PROVIDING CHRISTIAN LITERATURE AND BIBLE CLASSES; 2. TO RELIEVE POVERTY, SUFFERING AND DISTRESS IN ACCORDANCE WITH CHRISTIAN PRINCIPLES, IN PARTICULAR BY CARING FOR THE SICK, TRAINING HEALTH WORKERS, AND PROVIDING MEDICINES, CLOTHING, BLANKETS AND FOOD; 3. TO ADVANCE EDUCATION IN PARTICULAR BY THE PROVISION OF CLASSES IN THE ENGLISH LANGUAGE, COMPUTER SCIENCE, AND OTHER SUBJECTS OF USE TO THOSE RECEIVING SUCH EDUCATION."
Maes buddion
NOT DEFINED - IN PRACTICE: OVERSEAS - THAILAND - CHIANG MAI.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
72, Blenheim Crescent
South Croydon
CR2 6BP
- Ffôn:
- 07803703116
- E-bost:
- theaddressforjohn@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window