ACTIVE TRUST LONDON

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The principal activity is Karate and fitness including bike riding and football activities to raise awareness of keeping a healthy living lifestyle by doing regular sporting activities. These activities were not sponsored. Trustees managed to give some contribution toward the realisation of the project. The attendance was great over 80 kids to place and directly benefited from this project.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 19 November 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Barnet
- Brent
- Camden
- Hackney
- Haringey
- Islington
- Kensington And Chelsea
- Lewisham
- Newham
- Southwark
Llywodraethu
- 23 Ebrill 2003: Cofrestrwyd
- UMOJA ORGANIZATION (Enw blaenorol)
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHARON DIPA DIAZAMBI TUMBA | Ymddiriedolwr | 29 December 2017 |
|
|
||||
BIBIANE EWALE | Ymddiriedolwr | 29 January 2003 |
|
|
||||
HERVE TUMBA | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 19/11/2019 | 19/11/2020 | 19/11/2021 | 19/11/2022 | 19/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £632 | £57 | £2.98k | £8.34k | £2.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £33 | £129 | £2.97k | £41 | £2.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 19 Tachwedd 2023 | 15 Tachwedd 2024 | 57 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 19 Tachwedd 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 19 Tachwedd 2022 | 18 Awst 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 19 Tachwedd 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 19 Tachwedd 2021 | 10 Hydref 2022 | 21 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 19 Tachwedd 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 19 Tachwedd 2020 | 04 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 19 Tachwedd 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 19 Tachwedd 2019 | 17 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 19 Tachwedd 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 21 MARCH 2003 AS AMENDED 17 APRIL 2008
Gwrthrychau elusennol
TO HELP YOUNG PEOPLE, ESPECIALLY BUT NOT INCLUSIVELY THROUGH LEISURE TIME ACTIVITIES, SO TO DEVELOP THEIR PHYSICAL, MENTAL AND SPIRITUAL CAPACITIES THAT THEY MAY GROW TO FULL MATURITY AS INDIVIDUALS AND MEMBERS OF SOCIETY
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE HACKNEY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
12 NURSERY ROAD
LONDON
N2 9RA
- Ffôn:
- 02088159426
- E-bost:
- activetrustlondon@gmail.com
- Gwefan:
-
activetrustlondon.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window