HOVE CROSSROADS CARING FOR CARERS (HOVE CROSSROADS SCHEME)
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provides home based respite to give carers a break.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2007
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Dwyrain Sussex
Llywodraethu
- 04 Medi 2002: Cofrestrwyd
- 17 Awst 2009: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2004 | 31/03/2005 | 31/03/2007 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £138.84k | £140.75k | £161.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £128.81k | £132.92k | £150.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2008 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2008 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2007 | 22 Rhagfyr 2008 | 326 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2007 | 23 Mehefin 2008 | 144 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2006 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2006 | 19 Chwefror 2007 | 19 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2005 | 13 Rhagfyr 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2005 | 13 Rhagfyr 2005 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2004 | 17 Ionawr 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2004 | 17 Ionawr 2005 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON THE 8TH JULY 2002.
Gwrthrychau elusennol
THE BRANCH SCHEME'S OBJECTS ("THE OBJECTS") ARE: TO RELIEVE THE STRESSES EXPERIENCED BY CARERS AND CHILDREN AND ADULTS WHO HAVE CARE NEEDS AS A RESULT OF DISABILITY, ILLNESS OR AGE BY OFFERING A RESPITE SERVICE THROUGH THE PROVISION OF COMMUNITY-BASED SUPPORT WORKERS. THE AREA OF BENEFIT WILL BE THE BOROUGH OF HOVE.
Maes buddion
EAST SUSSEX - HOVE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window