ymddiriedolwyr FENLAND AREA COMMUNITY ENTERPRISE TRUST
Rhif yr elusen: 1097098
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wendy Papworth | Cadeirydd | 24 January 2020 |
|
|
||||
Stuart William Sydney Burrows | Ymddiriedolwr | 02 September 2022 |
|
|
||||
Kim Nicole Pratt | Ymddiriedolwr | 02 September 2022 |
|
|
||||
Patrick McEvoy | Ymddiriedolwr | 02 September 2022 |
|
|
||||
David Albert George Bye | Ymddiriedolwr | 21 February 2020 |
|
|
||||
Gemma Ashby | Ymddiriedolwr | 29 June 2018 |
|
|
||||
JOHN REVITT POTTER | Ymddiriedolwr | 28 May 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.