RUSHCLIFFE HOMES LIMITED
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2006
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 16 Rhagfyr 2002: Cofrestrwyd
- 15 Mai 2007: Tynnwyd (WEDI'I HESGUSODI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2004 | 31/03/2005 | 31/03/2006 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.30m | £9.84m | £10.64m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.56m | £5.28m | £6.12m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2004 | 31/03/2005 | 31/03/2006 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | N/A | N/A | N/A | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | N/A | N/A | N/A | |
|
Cyfanswm asedau | N/A | N/A | N/A | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | N/A | N/A | N/A | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2006 | 12 Hydref 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2006 | 12 Hydref 2006 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2005 | 30 Rhagfyr 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2005 | 02 Mai 2007 | 456 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2004 | 15 Hydref 2004 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2004 | 15 Hydref 2004 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 19 DECEMBER 2001 AS AMENDED BY WRITTEN RESOLUTIONS DATED 16 AUGUST 2002, 20 SEPTEMBER 2002 AND 29 NOVEMBER 2002.
Gwrthrychau elusennol
PROVIDING HOUSES OR HOSTELS AND ANY ASSOCIATED AMENITIES FOR PERSONS IN NECESSITOUS CIRCUMSTANCES UPON TERMS APPROPRIATE TO THEIR MEANS; PROVIDING FOR AGED, DISABLED, HANDICAPPED (WHETHER MENTALLY OR PHYSICALLY) OR CHRONICALLY SICK PERSONS IN NEED THEREOF HOUSES OR HOSTELS AND ANY ASSOCIATED AMENITIES SPECIALLY DESIGNED OR ADAPTED TO MEET THE DISABILITIES AND REQUIREMENTS OF SUCH PERSONS; PROVIDING SERVICES, ADVICE OR ASSISTANCE UPON TERMS APPROPRIATE TO THEIR MEANS TO AGED, DISABLED, HANDICAPPED (WHETHER MENTALLY OR PHYSICALLY) OR CHRONICALLY SICK PERSONS IN NEED THEREOF AND PROVIDING ANY ASSOCIATED AMENITIES SPECIALLY DESIGNED OR ADAPTED TO MEET THE DISABILITIES AND REQUIREMENTS OF SUCH PERSONS; THE PROVISION OF RECREATION OR OTHER LEISURE FACILITIES IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE RESIDENTS OF THE LOCAL AUTHORITY AREA IN WHICH THE COMPANY OWNS OR MANAGES HOUSING STOCK; THE RELIEF OF POVERTY AMONGST THE RESIDENTS OF THE LOCAL AUTHORITY AREA IN WHICH THE COMPANY OWNS OR MANAGES HOUSING STOCK; THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, TRAINING OR RETRAINING, PARTICULARLY AMONG UNEMPLOYED PEOPLE AND PROVIDING UNEMPLOYED PEOPLE WITH WORK EXPERIENCE; THE MAINTENANCE, IMPROVEMENT OR PROVISION OF PUBLIC AMENITIES FOR THE PUBLIC BENEFIT IN THE INTERESTS OF REGENERATION IN AREAS OF SOCIAL AND ECONOMIC DEPRIVATION IN WHICH THE COMPANY OWNS OR MANAGES HOUSING STOCK.
Maes buddion
RUSHCLIFFE.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window