WALSALL SHOP MOBILITY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provides mobility aids to the elderly and disabled to enable them to go about their business and shop.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2009
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Walsall
Llywodraethu
- 22 Tachwedd 2002: Cofrestrwyd
- 18 Mawrth 2011: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2005 | 30/06/2006 | 30/06/2007 | 30/06/2008 | 30/06/2009 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £61.13k | £1.20k | £9.04k | £7.78k | £7.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £54.68k | £16.04k | £14.40k | £7.80k | £6.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2010 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2010 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2009 | 06 Mawrth 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2009 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2008 | 20 Chwefror 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2008 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2007 | 15 Ebrill 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2007 | 15 Ebrill 2008 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 22 JUNE 2000 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 1 OCTOBER 2002.
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE NEEDS OF PEOPLE WITH DISABILITIES AND MOBILITY DIFFICULTIES IN WALSALL BY PROVIDING PERSONAL ASSISTANCE, WHEELCHAIRS AND OTHER MOBILITY AIDS AND EQUIPMENT FOR USE IN THE TOWN CENTRE OF WALSALL, AND ALSO TO PROVIDE A FULLY ACCESSIBLE MEETING PLACE, WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR MOBILITY ACCESS TO SERVICES AND QUALITY OF LIFE, THEREBY PARTICIPATING FULLY IN SOCIETY.
Maes buddion
WALSALL.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window