BURNHAM GRAMMAR SCHOOL FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The fund operates for the advancement of the education of pupils at Burnham Grammar School by providing funds, items, services and facilities that it is not the obligation of any statutory authority to provide. Typical activities include a wide range of school trips, extra-curricular activities and activity days.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Buckingham
Llywodraethu
- 07 Tachwedd 2002: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr ANDREW JAMES GILLESPIE | Cadeirydd |
|
|
|||||
Matthew Gordon-Smith | Ymddiriedolwr | 15 June 2022 |
|
|
||||
Dylan Featherstone | Ymddiriedolwr | 07 October 2020 |
|
|
||||
Adrian Trehy | Ymddiriedolwr | 13 March 2019 |
|
|
||||
Paul Bainbridge | Ymddiriedolwr | 13 March 2019 |
|
|
||||
DAVID CRAIG BURROWS | Ymddiriedolwr | 23 November 2017 |
|
|
||||
JAMES CATHCART | Ymddiriedolwr | 22 July 2013 |
|
|
||||
Dr SHIRLEY FOSTER | Ymddiriedolwr | 16 December 2011 |
|
|
||||
ANDREW FRITH | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.31k | £6.96k | £25.47k | £6.27k | £1.65k | |
|
Cyfanswm gwariant | £44.04k | £1.00k | £11.31k | £169.14k | £3.56k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 16 Awst 2024 | 47 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 18 Gorffennaf 2023 | 18 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 29 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 29 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 28 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 21 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 10 JULY 2002.
Gwrthrychau elusennol
THE TRUSTEES SHALL HOLD THE TRUST FUND AND ITS INCOME UPON TRUST TO APPLY THEM FOR THE FOLLOWING OBJECTS ("THE OBJECTS") 1. THE ADVANCEMENT OF THE EDUCATION OF THE PUPILS AT BURNHAM GRAMMAR SCHOOL BY PROVIDING FUNDS, ITEMS, SERVICES AND FACILITIES THAT IT IS NOT THE OBLIGATION OF ANY STATUTORY AUTHORITY TO PROVIDE. 2. THE FURTHERANCE OF SUCH OTHER GENERAL CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DECIDE, THROUGH THE PROVISION OF GRANTS.
Maes buddion
BUCKINGHAMSHIRE - BURNHAM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Burnham Grammar School
Hogfair Lane Lan
Burnham
SLOUGH
SL1 7HG
- Ffôn:
- 01628 604812
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window