Hanes ariannol ART START

Rhif yr elusen: 1096634
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016
Cyfanswm Incwm Gros £122.51k £103.26k £97.89k £84.40k £76.24k
Cyfanswm gwariant £113.74k £109.14k £97.65k £96.81k £69.55k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £20.00k £0