ymddiriedolwyr BEULAH BRASS
Rhif yr elusen: 1095070
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev DAVID WOODWARD | Cadeirydd | 16 April 2012 |
|
|
||||
Richard Paul Bysouth | Ymddiriedolwr | 20 January 2023 |
|
|
||||
Mitchell Harold Alix Bradley-Williams | Ymddiriedolwr | 13 February 2019 |
|
|||||
DR DAVID IAN GOZZARD | Ymddiriedolwr | 25 January 2017 |
|
|
||||
SUSAN MARGARET KENT | Ymddiriedolwr | 15 February 2015 |
|
|
||||
EDWARD ANTHONY STEELE THORNTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.