Hanes ariannol COMMUNITY LIFE TRUST

Rhif yr elusen: 1095763
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £358.81k £754.23k £404.32k £589.50k £1.19m
Cyfanswm gwariant £324.28k £413.14k £366.49k £579.08k £833.80k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.10k £31.38k £47.08k £43.96k £40.52k
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £749.57k N/A £576.58k £1.03m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £0 N/A £0 £150.50k
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £1.75k N/A £9.56k £9.01k
Incwm - Gwaddolion N/A £0 N/A £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A £2.90k N/A £3.36k £2.20k
Incwm - Arall N/A £0 N/A £0 £0
Incwm - Cymynroddion N/A £0 N/A £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £413.14k N/A £579.08k £833.80k
Gwariant - Ar godi arian N/A £0 N/A £0 £0
Gwariant - Llywodraethu N/A £1.88k N/A £1.94k £8.63k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £12.88k N/A £10.18k £27.28k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 N/A £0 £0
Gwariant - Arall N/A £0 N/A £0 £0