LOWESTOFT WEEKEND CONTACT CENTRE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
contact centre for children and absent parents
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 11 November 2011
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Suffolk
Llywodraethu
- 16 Tachwedd 2015: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1103169 GREAT YARMOUTH FAMILY CONTACT CENTRE
- 22 Tachwedd 2002: Cofrestrwyd
- 16 Tachwedd 2015: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2007 | 11/11/2008 | 11/11/2009 | 11/11/2010 | 11/11/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.80k | £1.90k | £3.77k | £1.05k | £2.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.94k | £3.17k | £4.62k | £2.34k | £2.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 11 Tachwedd 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 11 Tachwedd 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 11 Tachwedd 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 11 Tachwedd 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 11 Tachwedd 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 11 Tachwedd 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 11 Tachwedd 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 11 Tachwedd 2012 | Heb ei gyflwyno |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 14 SEPTEMBER 1998.
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CENTRE IS TO ALLEVIATE THE HARDSHIP AND DISTRESS OF CHILDREN RESIDENT IN THE AREA SET OUT IN 2 ABOVE, CAUSED BY THE BREAK UP OF MARRIAGE AND FAMILY AND TO PRESERVE AND PROTECT THE MENTAL AND PHYSICAL HEALTH OF SUCH CHILDREN BY PROVIDING A CENTRE AND FACILITIES WHEREBY SUCH CHILDREN CAN MORE READILY ENJOY THE COMPANY AND LOVE OF THEIR NON-RESIDENT PARENT.
Maes buddion
SUFFOLK - WAVENLY
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window