NEWTON REGIS VILLAGE HALL
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity's objects are to provide a village hall for the use of the inhabitants of the Parish of Newton Regis without distinction of political, religious or other opinions, including use for meetings, lectures and classes for other forms of recreation and leisure time occupation with the object of improving the conditions of life for the said inhabitants.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2013
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Warwig
Llywodraethu
- 29 Hydref 2014: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1157625 NEWTON REGIS VILLAGE HALL CHARITY
- 05 Awst 2003: Cofrestrwyd
- 29 Hydref 2014: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2009 | 30/04/2010 | 30/04/2011 | 30/04/2012 | 30/04/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £28.12k | £25.29k | £26.12k | £32.93k | £24.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £30.05k | £21.58k | £22.90k | £27.94k | £26.01k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2013 | 06 Chwefror 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2013 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2012 | 17 Rhagfyr 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2012 | 17 Rhagfyr 2012 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2011 | 18 Hydref 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2011 | 18 Hydref 2011 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 13 MAY 2002 AS AMENDED 15 JULY 2003 AND 12TH NOVEMBER 2003
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE A VILLAGE HALL FOR THE USE OF THE INHABITANTS OF THE PARISH OF NEWTON REGIS (HEREINAFTER CALLED THE AREA OF BENEFIT) WITHOUT DISTINCTION OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS, INCLUDING USE FOR MEETINGS, LECTURES AND CLASSES FOR OTHER FORMS OF RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR SAID INHABITANTS.
Maes buddion
PARISH OF NEWTON REGIS
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window