GREEN LIFE UK
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity is working towards making an effective positive output in the ethnic minority community particularly but not exclusively for the Bengali Community living in the Newham and Tower Hamlets in the UK. We are also working for Alzheimer affected people.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2017
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Bangladesh
Llywodraethu
- 24 Mehefin 2003: Cofrestrwyd
- 29 Ionawr 2018: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- BANGLA-AID UK (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2013 | 31/07/2014 | 31/07/2015 | 31/07/2016 | 31/07/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £50 | £4.42k | £12.09k | £4.07k | £3.53k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £5.18k | £2.53k | £6.98k | £9.06k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2017 | 12 Rhagfyr 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2017 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2016 | 01 Mawrth 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2016 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2015 | 11 Tachwedd 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2015 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2014 | 19 Awst 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2014 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 28/05/2003 AS AMENDED BY DEED DATED 21/11/2007 AS AMENDED ON 27/02/2014
Gwrthrychau elusennol
THE TRUSTEES MUST APPLY THE INCOME OF THE CHARITY IN FURTHERING THE FOLLOWING OBJECTS: (I) THE PROVISION OF CHARITABLE SERVICES TO MEMBERS OF THE BANGLADESHI COMMUNITY IN THE LONDON BOROUGH OF NEWHAM AND TOWER HAMLETS, IN PARTICULAR: (II) ADVANCING COMMUNITY DEVELOPMENT AND CITIZENSHIP THROUGH THE PROVISION OF EDUCATION AND TRAINING AND COUNSELLING. (III) PROMOTING GOOD HEALTH AND RELIEVING SICKNESS. (IV) PROVIDING FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION WITH OBJECTIVE OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE. (V) RELIEVING THE NEEDS OF THE ELDERLY AND DISABLED THAT ARISE AS A RESULT OF THEIR AGE OR DISABILITY. (VI) THE RELIEF OF POVERTY AND THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND THE PROMOTION AND PRESERVATION OF GOOD HEALTH IN BANGLADESH BY THE PROVISION OF GRANTS.
Maes buddion
THE LONDON BOROUGH OF NEWHAM AND TOWER HAMLETS & BANGLADESH
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window