Hanes ariannol HEREFORDSHIRE VOLUNTARY ORGANISATIONS SUPPORT SERVICE
Rhif yr elusen: 1096451
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £674.31k | £628.93k | £477.07k | £590.63k | £933.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £746.09k | £661.87k | £466.33k | £591.05k | £970.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £62.67k | £110.93k | £126.11k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £122.59k | N/A | £146.58k | £158.81k | £747.70k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £620 | £4.64k | N/A | £4.88k | £9.19k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £659.49k | £605.26k | N/A | £567.81k | £912.24k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £249 | £342 | N/A | £134 | £498 | |
|
Incwm - Arall | £13.96k | £18.69k | N/A | £17.81k | £11.63k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £2.00k | £250 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £736.80k | £652.27k | N/A | £579.34k | £964.40k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £9.29k | £9.60k | N/A | £11.71k | £5.93k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.14k | £0 | N/A | £6.60k | £7.83k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.