HEREFORDSHIRE VOLUNTARY ORGANISATIONS SUPPORT SERVICE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To build the capacity of third sector organisations and provide them with support, information and services including: - Advancement of community health and social care and activities for young people aged 8 to 25. Activities include volunteering services, capacity building, training, networking events and information, interest groups, policy research, Community Wheels and representational work
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £127,004 o 3 gontract(au) llywodraeth a £94,883 o 3 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
150 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Swydd Henffordd
Llywodraethu
- HEREFORDSHIRE COUNCIL FOR VOLUNTARY SERVICE (Enw blaenorol)
- HEREFORDSHIRE VOLUNTARY ACTION (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYNDA WILCOX | Cadeirydd |
|
|
|||||
dr Jonathan David Argent | Ymddiriedolwr | 21 July 2023 |
|
|
||||
David Andrew Tristram | Ymddiriedolwr | 21 July 2023 |
|
|
||||
Suzanne Penny | Ymddiriedolwr | 05 November 2014 |
|
|||||
Judith Faux | Ymddiriedolwr | 16 June 2014 |
|
|
||||
ANNE CONSTANCE ROBINSON | Ymddiriedolwr | 17 May 2012 |
|
|
||||
RICHARD STEPHEN KELLY | Ymddiriedolwr | 17 May 2012 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £628.93k | £477.07k | £590.63k | £933.56k | £411.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £661.87k | £466.33k | £591.05k | £970.33k | £439.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £62.67k | £110.93k | £126.11k | £127.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £146.58k | £158.81k | £747.70k | £94.88k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.64k | N/A | £4.88k | £9.19k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £605.26k | N/A | £567.81k | £912.24k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £342 | N/A | £134 | £498 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £18.69k | N/A | £17.81k | £11.63k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £2.00k | £250 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £652.27k | N/A | £579.34k | £964.40k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £9.60k | N/A | £11.71k | £5.93k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | £6.60k | £7.83k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 06 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 06 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 19 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 21 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 22 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 22 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 08 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 08 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 17 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 17 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 30/12/2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 12/12/2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 05/10/2005 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 15/05/2012 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 08/05/2012
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ('THE OBJECTS') ARE TO PROMOTE ANY CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, PRINCIPALLY BUT NOT EXCLUSIVELY IN THE LOCAL GOVERNMENT AREA OF HEREFORDSHIRE AND ELSEWHERE (HEREINAFTER CALLED THE “AREA OF BENEFIT”) AND, IN PARTICULAR 1) BUILD THE CAPACITY OF THIRD SECTOR ORGANISATIONS AND PROVIDE THEM WITH THE NECESSARY SUPPORT, INFORMATION AND SERVICES TO ENABLE THEM TO PURSUE OR CONTRIBUTE TO ANY CHARITABLE PURPOSE. 2) TO PROMOTE, ORGANISE AND FACILITATE CO-OPERATION AND PARTNERSHIP WORKING BETWEEN THIRD SECTOR, STATUTORY AND OTHER RELEVANT BODIES IN THE ACHIEVEMENT OF THE ABOVE PURPOSES WITHIN THE AREA OF BENEFIT. 3) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THOSE INVOLVED WITH THE VOLUNTARY SECTOR IN THE FIELD OF COMMUNITY HEALTH AND SOCIAL CARE. 4) TO PROMOTE ANY CHARITABLE OBJECTS AND PURPOSES FOR THE BENEFIT OF YOUNG PEOPLE AGED 8 TO 25 RESIDENT OR BORN IN THE AREA OF BENEFIT INCLUDING BUT NOT EXCLUSIVELY THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND THE RELIEF OF POVERTY’.
Maes buddion
THE LOCAL GOVERNMENT DISTRICT OF HEREFORDSHIRE AND ITS NEIGHBOURHOOD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
52 Broad Street
HEREFORD
HR4 9AB
- Ffôn:
- 01432343932
- E-bost:
- will.lindesay@hvoss.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window