ymddiriedolwyr EAST HENDRED HERITAGE TRUST
Rhif yr elusen: 1094909
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSAN ROBERTS | Cadeirydd |
|
|
|||||
James Carpenter | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|
||||
Malcolm John Fretter | Ymddiriedolwr | 16 March 2023 |
|
|
||||
Philip Hubert Neville Ray | Ymddiriedolwr | 27 September 2018 |
|
|
||||
Helene Mary Dinsdale | Ymddiriedolwr | 14 November 2017 |
|
|
||||
Diana Mary Wheeker | Ymddiriedolwr | 21 September 2017 |
|
|||||
Jan Susan Wansell | Ymddiriedolwr | 15 October 2016 |
|
|
||||
ROBIN JOHN HINE | Ymddiriedolwr | 20 September 2013 |
|
|
||||
DAVID JOHN ROLFE | Ymddiriedolwr | 20 September 2013 |
|
|
||||
MARTIN BAMBRIDGE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.