Hanes ariannol GRACE HOUSE NORTH EAST
Rhif yr elusen: 1100682
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £481.56k | £524.92k | £531.89k | £605.96k | £617.22k | |
|
Cyfanswm gwariant | £433.86k | £483.86k | £493.76k | £552.76k | £725.27k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £417.74k | £398.61k | £86.80k | £107.29k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £63.73k | £50.37k | £66.57k | £53.09k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £39.67k | £71.50k | £445.07k | £436.65k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £1.19k | £0 | £2.68k | £15.97k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £2.59k | £11.41k | £4.85k | £4.21k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £75.00k | £36 | £15.02k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £439.24k | £460.69k | £505.01k | £669.43k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £44.63k | £33.07k | £47.75k | £55.84k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £3.54k | £0 | £3.47k | £3.47k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.