ymddiriedolwyr GRACE HOUSE NORTH EAST
Rhif yr elusen: 1100682
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Pretty | Ymddiriedolwr | 12 September 2022 |
|
|
||||
Wendy Mustard | Ymddiriedolwr | 24 September 2019 |
|
|
||||
Victoria Jane Norman | Ymddiriedolwr | 24 September 2019 |
|
|
||||
Cllr. Kelly Chequer | Ymddiriedolwr | 14 May 2019 |
|
|
||||
Claire Miller | Ymddiriedolwr | 02 July 2015 |
|
|
||||
Simon Briton | Ymddiriedolwr | 28 April 2014 |
|
|
||||
Neil Henry | Ymddiriedolwr | 28 April 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.