Hanes ariannol ST MARTIN'S CENTRE FOR HEALTH AND HEALING
Rhif yr elusen: 1094458
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £210.60k | £288.15k | £404.90k | £510.67k | £619.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £193.23k | £255.50k | £280.97k | £395.62k | £546.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £78.88k | £83.38k | £277.87k | £22.89k | £23.58k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £17.85k | £3.22k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £489.35k | £614.43k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £3.45k | £500 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £15 | £1.46k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £395.57k | £546.32k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £54 | £36 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.