GLOUCESTERSHIRE DOWN'S SYNDROME SUPPORT GROUP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Supporting families with children with Down's syndrome
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Swydd Gaerloyw
Llywodraethu
- 01 Tachwedd 2002: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRISTINE GORDON | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JANICE REES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DENISE BURRISS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DEBORAH MARY DOMMETT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARY LENNOX | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
AILEEN ANNETTE JENNINGS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £90 | £72 | £72 | £72 | £67 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 22 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 14 Mai 2024 | 104 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 21 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 21 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 21 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 11 SEPTEMBER 2002
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF THE NEEDS OF PEOPLE WITH DOWN'S SYNDROME BY THE PROVISION FOR SUCH PEOPLE OF FACILITIES, SERVICES AND OPPORTUNITIES THAT WILL MAXIMISE THEIR PARTICIPATION IN SOCIETY AND ANY OTHER CHARITABLE PURPOSES CONNECTED WITH DOWN'S SYNDROME WITHIN THE AREA OF BENEFIT
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE GLOUCESTERSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
10 THE TULWORTHS
GLOUCESTER
GL2 9RS
- Ffôn:
- 01452538139
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window