Hanes ariannol FRIENDS OF PEMBRIDGE SCHOOL

Rhif yr elusen: 1095319
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2019 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023
Cyfanswm Incwm Gros £6.66k £10.13k £5.37k £6.52k £7.83k
Cyfanswm gwariant £7.62k £4.14k £11.54k £4.40k £8.14k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A