Hanes ariannol THE INTERNATIONAL SAADAAT FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1100395
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £9.82k £9.73k £7.72k £10.63k £13.07k
Cyfanswm gwariant £9.01k £8.96k £7.24k £10.07k £9.70k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A