ymddiriedolwyr DEVON & EXETER MANNA HOUSE TRUST
Rhif yr elusen: 1094159
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEORGE REGINALD BARTLETT | Cadeirydd |
|
||||||||||
Norman Lee | Ymddiriedolwr | 24 September 2018 |
|
|
||||||||
Karen Silcox | Ymddiriedolwr | 12 May 2016 |
|
|||||||||
Avril Jean Isaac | Ymddiriedolwr | 23 October 2014 |
|
|
||||||||
MIRIAM LORNA WHITE | Ymddiriedolwr | 07 August 2011 |
|
|
||||||||
MRS Lynn Buckley | Ymddiriedolwr | 01 December 2010 |
|
|
||||||||
JOAN EVELYN CHARTERS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
DAVID ROBERT WORRALL | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.