Ymddiriedolwyr GENERAL AVIATION SAFETY COUNCIL
Rhif yr elusen: 1094175

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Captain Nils Jamieson | Ymddiriedolwr | 17 October 2024 |
|
|
||||
Simon Tilling | Ymddiriedolwr | 09 October 2023 |
|
|
||||
Robert George Hughes | Ymddiriedolwr | 02 November 2021 |
|
|
||||
Russell William Mason | Ymddiriedolwr | 16 November 2020 |
|
|
||||
Martin Robinson | Ymddiriedolwr | 24 October 2018 |
|
|
||||
Stephen Slater | Ymddiriedolwr | 28 June 2016 |
|
|
||||
Elizabeth Walkinshaw | Ymddiriedolwr | 25 June 2015 |
|
|
||||
Philip Andrew Hall | Ymddiriedolwr | 26 June 2014 |
|
|
||||
WG CDR GARY COLEMAN RAF | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.