Hanes ariannol THE PERCY BILTON CHARITY

Rhif yr elusen: 1094720
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £832.99k £785.06k £829.13k £908.41k £846.54k
Cyfanswm gwariant £1.01m £1.20m £994.07k £1.02m £1.09m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £0 £0 £3.51k £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0 £2.25k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £831.89k £769.06k £828.08k £904.91k £844.29k
Incwm - Arall £1.10k £16.00k £1.05k £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £906.16k £1.10m £890.90k £967.20k £1.03m
Gwariant - Ar godi arian £102.47k £102.68k £103.17k £51.60k £53.44k
Gwariant - Llywodraethu £6.60k £10.09k £18.03k £0 £19.70k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £426.27k £483.11k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £102.47k £102.68k £103.17k £51.60k £53.44k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0