ymddiriedolwyr ELMBRIDGE MENCAP
Rhif yr elusen: 1094666
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr PAULA WALSH | Cadeirydd |
|
|
|||||
Harry Christopher Tomkins | Ymddiriedolwr | 16 October 2023 |
|
|
||||
John Clement William Reeves | Ymddiriedolwr | 20 February 2023 |
|
|
||||
Peter James Inkpen | Ymddiriedolwr | 26 September 2022 |
|
|
||||
Philip James Sanders | Ymddiriedolwr | 26 September 2022 |
|
|
||||
Lara Suzanne Taylorson | Ymddiriedolwr | 16 May 2022 |
|
|
||||
Cynthia Joan Louise Pease | Ymddiriedolwr | 17 February 2020 |
|
|
||||
NIGEL MALCOLM ANTHONY BLAKE | Ymddiriedolwr | 15 May 2017 |
|
|
||||
JAMES ANDREW RICHARDSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BARRY JOHN SKINNER | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MRS JEAN RIGDEN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.